Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Cargo o función | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA | GOMEZ | INGRID FABIOLA | Bibliotecaria Servicios de Información para la Innovacion Agraria | XIII | Pesos | 03/07/2007 | Indefinido | |||
AGUIRRE | OVALLE | MARIA VERONICA | Asistente de Eventos | XIII | Pesos | 01/09/2009 | Indefinido | |||
ALTAMIRANO | ISLA | NELSON ANDRES | Asistente Area de Operaciones | XIII | Pesos | 05/10/2009 | Indefinido | |||
ANGUITA | MACKAY | PATRICIA MARTA | Coordinadora del Programa FIA-PIPRA | XIII | Pesos | 08/08/2009 | Indefinido | |||
ARANCIBIA | FARIAS | LILIAN FABIOLA | Contador | XIII | Pesos | 05/01/2009 | 15/03/2010 | |||
ARANCIBIA | MARTINEZ | JOSE FERNANDO | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/07/2006 | Indefinido | |||
ASTORGA | CASTILLO | ANA MARIA | Asistente Area de Operaciones | XIII | Pesos | 01/07/2002 | Indefinido | |||
ASTUDILLO | SANCHEZ | MONICA ESTER | Encargada Oficina de Partes | XIII | Pesos | 09/09/2002 | Indefinido | |||
BADILLA | PALACIOS | PATRICIO ANTONIO | Administrador de Tecnólogias de Información | XIII | Pesos | 01/03/1998 | Indefinido | |||
BALLADARES | BALLADARES | MARIA AMANDA | Bibliotecaria Servicios de Información para la Innovacion Agraria | XIII | Pesos | 01/04/2005 | Indefinido | |||
BRIONES | ARREGUI | IGNACIO JOSE ESTANISLAO | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/06/1994 | Indefinido | |||
BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANETTE | Jefa Unidad Información y Difusión | XIII | Pesos | 01/01/1998 | Indefinido | |||
BURGOS | RODRIGUEZ | LORETO MARCELA | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/09/2002 | Indefinido | |||
CAMUS | COURTIN | PABLO ANDRES | Productor de Eventos | XIII | Pesos | 23/06/1999 | Indefinido | |||
CANEPA | GUERRA | MARCELO CRISTIAN | Coordinador de Información | XIII | Pesos | 01/04/2001 | Indefinido | |||
CANTELLANO | ALVAREZ | LORENA CECILIA | Bibliotecaria Servicios de Información para la Innovacion Agraria | VII | Pesos | 17/12/2001 | Indefinido | |||
CAÑOLES | SALVO | MAURICIO ALEJANDRO | Jefe Unidad Programas y Proyectos | XIII | Pesos | 01/11/1996 | Indefinido | |||
CAROCA | MARAMBIO | PAOLA ANDREA | Profesional de Apoyo Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 16/11/2007 | Indefinido | |||
CARVALLO | WACQUEZ | LORETO ELENA | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/11/2006 | 26/04/2010 | |||
CASANOVA | ARANCIBIA | GABRIELA ANDREA | Jefa Unidad Valorización de Resultados | XIII | Pesos | 01/11/1995 | 14/12/2009 | Finiquitado | ||
CASTILLO | ABARCA | MARIA JOSE | Tesorero | XIII | Pesos | 23/03/2009 | Indefinido | |||
CATALAN | VALDES | ALEJANDRA DEL PILAR | Secretaria Unidad de Administración y Finanzas | XIII | Pesos | 03/12/2008 | Indefinido | |||
CHAU | GONZALEZ | CLAUDIA ANDREA | Bibliotecaria Servicios de Información para la Innovacion Agraria | IX | Pesos | 10/06/2002 | Indefinido | |||
CHAUVEAU | BRAÑES | DOMINIQUE DANIELLE | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/01/2006 | Indefinido | |||
CORNEJO | ARRUE | LUIS ANTONIO | Conductor/Auxiliar | XIII | Pesos | 23/05/2007 | Indefinido | |||
CORTES | DIAZ | RODOLFO PABLO | Profesional de Apoyo Unidad de Información y Difusión | XIII | Pesos | 26/05/2008 | Indefinido | |||
DIAZ | GARCIA | FRANCISCO PASCUAL | Profesional de Apoyo Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 01/10/2008 | Indefinido | |||
DIAZ | FURMENTO | NATALIA ALEDA | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/10/2008 | Indefinido | |||
DONOSO | GONZALEZ | YOLANDA TAMARA | Secretaria Unidad Programas y Proyectos | XIII | Pesos | 22/01/1990 | Indefinido | |||
ELGUETA | JARAMILLO | FIRELEY LEONOR | Relacionadora Pública | XIII | Pesos | 02/01/1995 | Indefinido | |||
ERDMANN | FUENTES | HELGA PAULINA | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/11/1996 | Indefinido | |||
ESPINOZA | OBIDIC | ALICE MARGARET | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 21/06/2004 | Indefinido | |||
FERNANDEZ | ARAYA | CLAUDIA ANDREA | Ejecutivo de Innovación Agraria | VII | Pesos | 15/11/2004 | Indefinido | |||
FRESNO | RIVAS | MARIA FRANCISCA | Profesional de Apoyo Unidad de Valorización de Resultados | XIII | Pesos | 12/05/2008 | Indefinido | |||
GALAZ | CABELLOS | JUAN CARLOS | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/07/1997 | Indefinido | |||
GARCIA | JARAMILLO | MARIA GABRIELA | Secretaria Dirección Ejecutiva | XIII | Pesos | 11/03/1999 | Indefinido | |||
GARCIA-HUIDOBRO | ARENTSEN | TOMAS JOSE | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 02/01/2002 | Indefinido | |||
GARZON | ORTIZ | MARIA LAURA | Jefe Unidad Comunicación y Prensa | XIII | Pesos | 02/05/2007 | Indefinido | |||
GOLUBOFF | HAMUY | NICOLAS DIMITRI | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 18/07/2007 | Indefinido | |||
GONZALEZ | QUINTANA | VICTORIA PATRICIA | Secretaria Unidad de Programas y Proyectos | XIII | Pesos | 01/03/1994 | Indefinido | |||
GONZALEZ | SALINAS | MONICA ALEJANDRA | Técnico Apoyo Planificación y Control de Gestión | XIII | Pesos | 14/05/2007 | Indefinido | |||
HIDALGO | GUERRA | MARIA SOLEDAD | Profesional de Apoyo Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 21/07/1997 | Indefinido | |||
ISLA | MARCO | RICARDO | Jefe Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 22/08/2007 | Indefinido | |||
JOFRE | SOTO | ANDREA CAROL | Coordinador de Difusión | XIII | Pesos | 05/09/2000 | Indefinido | |||
LEIVA | PUEBLA | ALVARO ANTONIO | Administrativo | XIII | Pesos | 03/08/2005 | Indefinido | |||
LOPEZ | MARTINEZ | VILMA EMILIA | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 04/05/2006 | Indefinido | |||
MARDONES | RIVAS | CLAUDIA RUTH | Periodista | XIII | Pesos | 20/09/2007 | Indefinido | |||
MARTORELL | VELASCO | RENE ANTONIO | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 01/08/1996 | Indefinido | |||
MENESES | ARAYA | GLADYS DEL CARMEN | Secretaría Unidad Información y Difusión | XIII | Pesos | 22/06/2009 | 06/07/2009 | Finiquitado | ||
MUÑOZ | GONZALEZ | LISETTE YESENIA | Secretaria Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 01/03/2007 | Indefinido | |||
MUÑOZ | OLEA | MARICELL MAITZA | Secretaría Unidad Información y Difusión | XIII | Pesos | 22/09/2003 | Indefinido | |||
NAVARRO | POLANCO | MARICEL PAMELA | Secretaría Unidad Información y Difusión | XIII | Pesos | 29/07/2009 | 17/04/2009 | Finiquitado | ||
NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES ALFREDO | Profesional de Apoyo Unidad de Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 01/04/2007 | Indefinido | |||
NUÑEZ | SALINAS | ADELA DEL CARMEN | Secretaria Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 03/08/2009 | Indefinido | |||
OBREQUE | ARQUEROS | FRANCISCO JAVIER | Profesional de Apoyo Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 21/04/2008 | Indefinido | |||
OLAVARRIA | ORELLANA | VICTOR MANUEL | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 05/10/2009 | Indefinido | |||
OYARCE | LOPEZ | CAROLINA IVONNE | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 10/12/2001 | Indefinido | |||
PARRAGUIRRE | PLAZA | PAOLA ANDREA | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 18/08/2008 | Indefinido | |||
RIVEROS | AIRALDI | ANNABELLE GIOVANNA | Secretaria Unidad Comunicación y Prensa | XIII | Pesos | 01/04/2005 | Indefinido | |||
RIVEROS | ARAYA | JUAN LUIS | Administrativo | XIII | Pesos | 02/11/1994 | Indefinido | |||
ROBERT | FUENTES | JACQUELINE JEANNETTE | Encargada Oficina de Partes | XIII | Pesos | 01/01/1998 | Indefinido | |||
RODRIGUEZ | SCHULLEER | FERNANDO PATRICIO | Profsional de Apoyo Unidad de Valorización de Resultados | XIII | Pesos | 01/08/2008 | Indefinido | |||
ROJAS | ESPINOZA | RODRIGO PATRICIO | Coordinador Área Informática | XIII | Pesos | 01/01/2004 | Indefinido | |||
ROJAS | GARCIA | GABRIELA ANDREA | Secretaria Unidad Jurídica | XIII | Pesos | 01/05/1996 | Indefinido | |||
ROJAS | PINTO | EMMA CECILIA | Secretaria Unidad de Programas y Proyectos | XIII | Pesos | 10/01/2000 | Indefinido | |||
SAEZ | GONZALEZ | ROBERTA ROMINA | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 26/01/2009 | 30/04/2009 | Finiquitado | ||
SALINAS | ORELLANA | SERGIO ANTONIO | Administrativo | XIII | Pesos | 01/05/1996 | Indefinido | |||
SANDOVAL | CONTRERAS | CLAUDIA PATRICIA | Jefa Unidad Planificación y Control de Gestión | XIII | Pesos | 12/04/2006 | Indefinido | |||
SEBALLOS | PALMA | RICARDO ARMANDO | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 03/08/2009 | Indefinido | |||
SEPULVEDA | WICKI | MANUEL ANDRES | Administrativo | XIII | Pesos | 18/07/2006 | 30/10/2009 | Finiquitado | ||
SILVA | ALIAGA | MARIA VICTORIA | Coordinadora Área Operaciones | XIII | Pesos | 23/07/1997 | Indefinido | |||
SILVA | DONOSO | PAULINA LEONIDES | Profesional de Apoyo Planificación y Control de Gestión | XIII | Pesos | 17/04/2006 | Indefinido | |||
SOLER | ALVAREZ | CLAUDIO JAVIER | Ejecutivo de Innovación Agraria | IX | Pesos | 01/04/1998 | Indefinido | |||
STREIT | MADRID | MAURICE ANTONIO | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 17/06/2009 | Indefinido | |||
TERAN | ARIAS | TATIANA MARCELA | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 18/08/2008 | 02/10/2009 | Finiquitado | ||
TRONCOSO | MORA | MANUEL IVAN | Jefe Unidad Administración y Finanzas | XIII | Pesos | 26/05/1999 | Indefinido | |||
TRONCOSO | URRUTIA | ISRAEL | Coordinador Área Gestión Contable | XIII | Pesos | 01/07/2004 | Indefinido | |||
URRUTIA | MARIN | SANDRA | Asistente Área de Operaciones | XIII | Pesos | 01/04/2003 | Indefinido | |||
VALENZUELA | CASTRO | LUIS ALEJANDRO | Coordinador Área Personas | XIII | Pesos | 24/04/2008 | Indefinido | |||
VEGA | ALARCON | RODRIGO ANTONIO | Director Ejecutivo FIA | XIII | Pesos | 20/03/2006 | Indefinido | |||
VERDUGO | DIAZ | MARIA LORETO | Recepcionista | XIII | Pesos | 02/06/2003 | Indefinido | |||
VERDUGO | PON | CARLA FABIOLA | Jefe Unidad Jurídica | XIII | Pesos | 02/01/2002 | Indefinido | |||
VIVANCO | REYES | MARIA CAROLINA | Profesional de Apoyo Unidad Desarrollo Estratégico | XIII | Pesos | 20/02/2006 | Indefinido | |||
YEVENEZ | VENEGAS | ALFONSO | Ejecutivo de Innovación Agraria | XIII | Pesos | 03/08/2009 | Indefinido |