A continuación se presenta la dotación de personal que tiene este Organismo (Fundación para la Innovación Agraria)
que no corresponde a planta, contrata ni honorarios.
Esta institución no informará las remuneraciones de sus trabajadores, en virtud de la protección de los mismos, según establecido en el art. N° 5 del Código del Trabajo y en la Ley N°19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA | GOMEZ | INGRID FABIOLA | Bibliotecaria | Bibliotecaria encargada de Servicios de Información para la Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 03-07-2007 | Indefinido | |
AGUIRRE | OVALLE | MARIA VERONICA | Técnico en Administración | Diseñadora y Asistente de Eventos y Prensa | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-09-2009 | Indefinido | |
ALFARO | FERNÁNDEZ | CYNTHIA LORENA | Periodista | Periodista | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-08-2010 | Indefinido | |
ALVAREZ | OLATE | RODRIGO ANTONIO | Técnico en Conectividad y Redes | Administrador de Sistemas | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-07-2014 | Indefinido | |
ALVAREZ | SEGUEL | TATIANA MARCELA | Ingeniero Civil en Química | Jefa Unidad Administración, Finanzas y Control de Gestión | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-05-2014 | Indefinido | |
ARANCIBIA | MARTINEZ | JOSE FERNANDO | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-07-2006 | Indefinido | |
ARRATIA | ALVAREZ | DANIELA CONSTANZA | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-11-2016 | 29-01-2017 | |
ARCE | MORALES | MARCELA ANDREA | Ingeniero en Administración Agroindustrial | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 21-07-2014 | Indefinido | |
ASTORGA | CASTILLO | ANA MARIA | Técnico en Comercio Exterior | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-07-2002 | Indefinido | |
ASTUDILLO | SANCHEZ | MONICA ESTER | Secretaría Ejecutiva | Recepcionista y Encargada Oficina de Partes | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 09-09-2002 | Indefinido | |
ALARCON | VANNI | MARIA JOSE | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-02-2012 | Indefinido | |
BADILLA | ZUÑIGA | SERGIO ALEXIS | Enseñanza Media | Chofer de FIA | NO | XIII | NO | NO | NO | 01-04-2016 | Indefinido | ||
BALLADARES | BALLADARES | MARIA AMANDA | Bibliotecaria | Bibliotecaria encargada de Servicios de Información para la Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2005 | Indefinido | |
BRIONES | ARREGUI | IGNACIO JOSE ESTANISLAO | Médico Veterinario | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-06-1994 | Indefinido | |
BURGOS | RODRIGUEZ | LORETO MARCELA | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-09-2002 | Indefinido | |
BARROS | ABRIGO | LUCIA PIA | Jefa Unidad de Información | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 14-04-2014 | 30-11-2016 | FINIQUITADO | |
CANEPA | GUERRA | MARCELO CRISTIAN | Ingeniero Civil | Coordinador de Información | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2001 | Indefinido | |
CANTELLANO | ALVAREZ | LORENA CECILIA | Bibliotecaria | Bibliotecaria encargada de Servicios de Información para la Innovación Agraria | NO | VII | NO | Pesos | NO | NO | 17-12-2001 | Indefinido | |
CAROCA | MARAMBIO | PAOLA ANDREA | Relacionadora Pública | Profesional de Apoyo Unidad Desarrollo Estratégico | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 16-11-2007 | Indefinido | |
CARRION | RIVERA | OSCAR HERNAN | Coordinador Área Informática | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 05-03-2014 | 30-05-2016 | FINIQUITADO | |
CASANOVA | ARANCIBIA | GABRIELA ANDREA | Ingeniero Agrónomo | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2014 | Indefinido | |
CASTILLO | ASTUDILLO | ROCIO FRANCISCA | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria FIC Regiones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 04-02-2013 | Indefinido | |
COFRE | BRIONES | DANIELA MARIA | Técnico en Contabilidad General | Analista Contable Área Gestión Contable | NO | XIII | NO | NO | NO | 24-02-2016 | Indefinido | ||
COFRE | LORCA | ALEJANDRO PATRICIO | Ingeniero de Ejecución en Informática | Técnico de Soporte Informático | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-11-2014 | Indefinido | |
CONTRERAS | HENNINGS | FERNANDO LUIS | Ingeniero Agrónomo | Profesional de Apoyo | NO | IX | NO | Pesos | NO | NO | 02-06-2014 | Indefinido | |
CHAUVEAU | BRAÑES | DOMINIQUE DANIELLE | Bióloga con especialidad en Recursos Naturales y Medio Ambiente | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-01-2006 | Indefinido | |
CORNEJO | ARRUE | LUIS ANTONIO | Técnico en Administración de Empresas | Técnico de Apoyo Área Gestión Contable | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 23-05-2007 | Indefinido | |
CRUZ | SANDOVAL | CAROLINA LILIAN | Abogado | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-03-2015 | Indefinido | |
DEVENIN | VERA | NATALIE CRISTINA | Diseñador Industrial | Supervisor de Proyectos IMA Unidad de Programas y Proyectos | NO | XIII | NO | NO | NO | 04-01-2016 | Indefinido | ||
DONOSO | GONZALEZ | YOLANDA TAMARA | Secretaría Ejecutiva | Secretaria Unidad Programas y Proyectos | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 22-01-1990 | Indefinido | |
ECHEVERRIA | VASQUEZ | HECTOR ANDRES | Director Ejecutivo FIA | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 24-03-2014 | 31-08-2016 | FINIQUITADO | |
ETCHEGARAY | ESPINOSA | MARIA JOSE | Ingeniero Agrónomo | Directora Ejecutiva | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2014 | Indefinido | |
ERDMANN | FUENTES | HELGA PAULINA | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-11-1996 | Indefinido | |
ESPINOZA | OBIDIC | ALICE MARGARET | Contador General | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 21-06-2004 | Indefinido | |
FARIAS | GONZALEZ | NICOLE VALERIA | Contadora Técnico de Nivel Medio | Tesorera | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-12-2011 | Indefinido | |
FRESNO | RIVAS | MARIA FRANCISCA | Ingeniero Agrónomo | Coordinador del Área Valorización de Resultados de Unidad de Información y Difusión de FIA | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 12-05-2008 | Indefinido | |
FUENTES | BESOAIN | CAROLINA ANDREA | Ingeniero Agrónomo | Encargado de Convocatorias | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 10-03-2014 | Indefinido | |
GALAZ | CABELLOS | JUAN CARLOS | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-07-1997 | Indefinido | |
GALLARDO | FLORES | RODRIGO GUSTAVO | Ingeniero Agrónomo | Jefe Unidad de Programas y Proyectos | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-01-2015 | Indefinido | |
GARCIA | JARAMILLO | MARIA GABRIELA | Secretaría Ejecutiva | Secretaria Dirección Ejecutiva | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 11-03-1999 | Indefinido | |
GARCIA-HUIDOBRO | ARENTSEN | TOMAS JOSE | Doctor en Oceanología Biológica | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-01-2002 | Indefinido | |
GIOVANETTI | MACHUCA | ROBERT PIERRE ANDRES | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | VII | NO | Pesos | NO | NO | 20-06-2011 | Indefinido | |
GONZALEZ | QUINTANA | VICTORIA PATRICIA | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Unidad de Programas y Proyectos | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-03-1994 | Indefinido | |
GONZALEZ | SALINAS | MONICA ALEJANDRA | Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General | Técnico de apoyo de área Planificación y Control de Gestión | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 14-05-2007 | Indefinido | |
GUERRA | ALFARO | JONATHAN ORLANDO | Contador Auditor | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | NO | NO | 21-12-2015 | Indefinido | ||
HIDALGO | GUERRA | MARIA SOLEDAD | Ingeniero Agrónomo | Jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 21-07-1997 | Indefinido | |
ICAZA | NOGUERA | MARIA DEL CARMEN | Ingeniero Agrónomo | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 12-05-2014 | Indefinido | |
JARA | TOLEDO | CLAUDIO ENRIQUE | Ingeniero en Informática | Coordinador Área Informática | NO | XIII | NO | NO | NO | 19-12-2016 | 17-03-2017 | ||
JARAMILLO | BERNACHEA | PIETRO EPSON | Técnico de Nivel medio en Administración | Apoyo Administrativo | NO | IX | NO | Pesos | NO | NO | 02-03-2015 | Indefinido | |
JOFRE | SOTO | ANDREA CAROL | Bibliotecaria | Coordinador de Difusión | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 05-09-2000 | Indefinido | |
LARA | IBAÑEZ | YASNA CLARISA | Técnico de Apoyo Área Contable de UAFCG | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-01-2016 | 30-01-2016 | FINIQUITADO | |
LEIVA | PUEBLA | ALVARO ANTONIO | Enseñanza Media | Administrativo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 03-08-2005 | Indefinido | |
LOPEZ | MARTINEZ | VILMA EMILIA | Contador General | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 04-05-2006 | Indefinido | |
LOPEZ | VARGAS | JOSE MARIANO | Representante Regional | NO | IV | NO | Pesos | NO | NO | 11-06-2014 | 07-12-2016 | FINIQUITADO | |
MARTORELL | VELASCO | RENE ANTONIO | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-08-1996 | Indefinido | |
MENARES | SILVA | FERNANDO EDUARDO | Contador Técnico de Nivel Medio | Analista Contable del Área Administración y Finanzas | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 03-06-2013 | Indefinido | |
MONTERO | REGEASSE | LAURA ANGELICA | Contador Público Auditor | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 03-03-2014 | Indefinido | |
MORENO | DONOSO | WALTER ESTEBAN | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-11-2016 | 31-12-2016 | FINIQUITADO | |
MUÑOZ | FLORES | DANIELA ANDREA | Ingeniero Agrónomo | Profesional de Apoyo de la Oficina Territorial de Temuco | NO | IX | NO | Pesos | NO | NO | 10-06-2013 | Indefinido | |
MUÑOZ | GONZALEZ | LISETTE YESENIA | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Unidad Desarrollo Estratégico | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-03-2007 | Indefinido | |
NAVARRO | POLANCO | MARICEL PAMELA | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaría Unidad Información y Difusión | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 29-07-2009 | Indefinido | |
NAVARRO | TRUJILLO | MARIA VICTORIA | Contador | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 21-04-2013 | Indefinido | |
NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES ALFREDO | Ingeniero Forestal | Profesional de Apoyo Unidad de Desarrollo Estratégico | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2007 | Indefinido | |
OLAVARRIA | ORELLANA | VICTOR MANUEL | Tecnólogo en Administración de Empresas con mención en contabilidad y tributación | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 05-10-2009 | Indefinido | |
OSORIO | MENDEZ | BIANCA | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-12-2016 | 30-12-2016 | FINIQUITADO | |
OSORES | GONZALEZ | ADRIANA DEL CARMEN | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Asistente Área de Personas | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 08-01-2014 | Indefinido | |
OYARCE | LOPEZ | CAROLINA IVONNE | Contador General | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 10-12-2001 | Indefinido | |
PAREDES | OLAVE | PATRICIA DEL PILAR | Trabajadora Social | Coordinadora de Marketing | NO | XIII | NO | NO | NO | 12-12-2016 | 10-03-2017 | ||
PELISSOU | MEZA | FLORENCE | Ingeniero Forestal | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2015 | Indefinido | |
PEREZ | ABARZUA | CLAUDIO ANDRES | Programador de aplicaciones computacionales | Técnico Informático Unidad Administración y Finanzas | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-06-2010 | Indefinido | |
PEREZ | CABEZAS | CONSTANZA PAZ | Ingeniero Agrónomo | Profesional de apoyo consultoría en evaluación de impacto de proyectos y giras de innovación | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 08-09-2014 | Indefinido | |
PHILLIPI | SANCHEZ | DANILO GUILLERMO | Periodista | Profesional de Apoyo UID | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-02-2015 | Indefinido | |
PINTO | CABRERA | MANUEL GUILLEMRO | Enseñanza Media | Apoyo a la consultoría en evaluación de impacto de Proyectos y Giras de Innovación | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-09-2014 | Indefinido | |
RAMIREZ | LOPEZ | OSVALDO RODRIGO | Contador Auditor | Encargado de Contabilidad y Tributaria | NO | XIII | NO | NO | NO | 10-12-2015 | Indefinido | ||
REYES | RAMIREZ | PAULA ALEJANDRA | Periodista | Periodista UID | NO | XIII | NO | NO | NO | 18-01-2016 | Indefinido | ||
REYES | VEGA | BARBARA CAROLINA | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | NO | NO | '01-11-2016 | 30-05-2017 | ||
REYES | VILLABLANCA | YESSICA LORENA | Coordinadora Área de Comunicaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | '14-04-2014 | 04-11-2016 | FINIQUITADO | |
RIVEROS | RIOS | PAMELA LORENA | Periodista | Periodista | NO | XIII | NO | NO | NO | 01-12-2016 | 28-02-2017 | ||
RIVEROS | AIRALDI | ANNABELLE GIOVANNA | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Unidad Información y Difusión | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2005 | Indefinido | |
RIVEROS | ARAYA | JUAN LUIS | Enseñanza Media | Administrativo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-11-1994 | Indefinido | |
ROBERT | FUENTES | JACQUELINE JEANNETTE | Secretariado Comercial | Encargada Oficina de Partes | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-01-1998 | Indefinido | |
RODRIGUEZ | ROYO | SERGIO ANDRES | Profesional de Apoyo IMA | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-12-2016 | 31-12-2016 | FINIQUITADO | |
ROJAS | GARCIA | GABRIELA ANDREA | Relacionadora Pública | Secretaria Unidad Jurídica | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-05-1996 | Indefinido | |
ROJAS | GODOY | MAGALY DE LAS MERCEDES | Contador General | Profesional de Apoyo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 07-07-2014 | Indefinido | |
ROJAS | PINTO | EMMA CECILIA | Técnico de nivel Superior en Comunicación Audiovisual | Secretaria Unidad de Programas y Proyectos | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 10-01-2000 | Indefinido | |
ROJAS | RETAMAL | EMILIO ARTURO | Ingeniero Forestal | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-10-2014 | Indefinido | |
SALAS | JARDUA | GLORIA ELIZABETH | Enseñanza Media | Secretaria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-06-2014 | Indefinido | |
SALINAS | ORELLANA | SERGIO ANTONIO | Enseñanza Media | Administrativo | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-05-1996 | Indefinido | |
SARMIENTO | GODOY | PAOLA DE LOURDES | Técnico en Comercio Exterior | Coordinadora Área Planificación y Control de Gestión | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 05-05-2014 | Indefinido | |
SILVA | ALIAGA | MARIA VICTORIA | Contador General | Coordinadora Área Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 23-07-1997 | Indefinido | |
SOLAR | RODRIGUEZ | PEDRO SEBASTIAN | Administrador Público | Encargado de Marketing | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-07-2014 | Indefinido | |
SOLER | ALVAREZ | CLAUDIO JAVIER | Médico Veterinario | Representante Regional de oficina Temuco | NO | IX | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-1998 | Indefinido | |
SOTO | GALVEZ | SEBASTIÁN MANUEL | Periodista UID | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 08-01-2016 | 18-01-2016 | FINIQUITADO | |
STREIT | MADRID | MAURICE ANTONIO | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 17-06-2009 | Indefinido | |
SUAZO | CONTRERAS | CLAUDIA PAOLA | Ingeniero Civil Agrícola | Representante Regional | NO | VIII | NO | Pesos | NO | NO | 05-05-2014 | Indefinido | |
URRUTIA | MARIN | SANDRA | Contador General | Asistente Área de Operaciones | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 01-04-2003 | Indefinido | |
VALENZUELA | CASTRO | LUIS ALEJANDRO | Ingeniero Comercial | Coordinador Área Personas | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 24-04-2008 | Indefinido | |
VALENZUELA | VALVERDE | CESAR ANTONIO | Ingeniero de Ejecución en Informática | Apoyo Administrativo | NO | IV | NO | Pesos | NO | NO | 02-03-2015 | Indefinido | |
VERDUGO | DIAZ | MARIA LORETO | Secretaria Ejecutiva Intensiva | Secretaria UAFCG | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-06-2003 | Indefinido | |
VERDUGO | PON | CARLA FABIOLA | Abogado | Jefe Unidad Jurídica | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 02-01-2002 | Indefinido | |
YEVENEZ | VENEGAS | ALFONSO | Ingeniero Agrónomo | Ejecutivo de Innovación Agraria | NO | XIII | NO | Pesos | NO | NO | 03-08-2009 | Indefinido | |
ZEPEDA | CONTRERAS | ALEXIS CRISTIAN | Médico Veterinario | Subdirector Ejecutivo | NO | XIII | NO | NO | NO | 01-10-2016 | Indefinido |